共六人
第一任司令员 萧劲光
第二任司令员 叶飞(任职时间 1980.01-1982.08)
叶飞, 1914年生于菲律宾奎松省一个华侨家庭,1918年归国。1932年到闽东参与创建闽东苏区和游击武装。解放战争时期,历任山东野战军第1纵队司令员,华东野战军第l兵团副司令员兼第1纵队司令员,第三野战军10兵团司令员,福建军区司令员。中华人民共和国成立后,曾任中共福建省委第一书记,福建省省长,南京军区副司令员,福州军区司令员兼政治委员,交通部部长。1980年,任海军司令员。1999年4月18日在北京逝世。
第三任司令员 刘华清(任职时间 1982.08-1988.01)
刘华清,1916年出生,湖北大悟人。1929年参加革命。历任中队长、指导员、科长、干部大队大队长兼政委;八路军129师秘书主任,冀南军区组织部长、军分区政委;旅政委、军政治部主任等职。新中国成立后,历任西南军政大学政治部主任、军副政委、第一海军学校副校长兼副政委、北海舰队副司令员兼旅顺基地司令员、国防部第7研究院院长、第6机械工业部副部长、国防科委副主任、副总参谋长。1982年,出任海军司令员。
第四任司令员张连忠(任职时间 1988.01-1996.11)
张连忠,1931年6月生,山东胶县人。1960年8月入海军潜水艇学校学习,毕业后便一直在海军中任职。1979年入军事学院学习,毕业后先后任海军舰队副参谋长、海军基地司令员、海军副司令员。1988年1月任海军司令员。与他的三位前任相比,张连忠在海军服役时间最长,与水兵雨里来浪里去,深知部队基层的甘苦和海上生活滋味。
第五任司令员石云生(任职时间 1996.11-2003.06)
石云生,1940年1月生,辽宁抚顺人。1958年6月毕业于空军第1航空预备学校。1979年入读海军指挥学院,毕业后历任海军航空兵师长、南海舰队航空兵司令员、海军航空兵部副司令员、海军副司令员。1996年11月,任海军司令员。
第六任司令员张定发任职时间 2003.06-2006.08)
张定发,1943年12月生,上海浦东人。1960年7月因品学兼优被保送入海军潜水艇学校。毕业后,参与了我国核潜艇建设的开创性工作。1980年10月,张定发作为优秀年轻干部进入海军学院合成指挥班学习。1993年1月起,张定发走上舰队领导岗位。2003年6月至2006年8月,张定发同志任海军司令员。2006年12月14日,因病医治无效在北京逝世。
第七任司令员吴胜利(任职时间 2006.08――)
吴胜利,1945年8月生,河北吴桥人。1964年从地方高考入伍进入军队院校学习,毕业后,曾在4艘国产导弹驱逐舰、护卫舰任职,并担任过8年驱逐舰、护卫舰舰舰长。有着40余年的海军工作阅历,在海军各级主要指挥岗位任过职。2004年6月,升任中国人民解放军副总参谋长。2006年8月,出任海军第7任司令员。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考