66问答网
所有问题
当前搜索:
2000年凉山州副州长
周德文
个人简历
答:
姓名:周德文
性别:男 职务:凉山州人民政府副州长 民族:汉族 出生年月:1965年2月 周德文先生的职业历程始于1983年8月至1984年1月,他在四川省长宁县糖业烟酒公司担任财会员。随后,他在1984年3月至1992年7月期间,在四川省长宁县烟草专卖局(公司)任职,先为财务科长,后升任副经理。1992年7月...
肖光成
的个人经历
答:
1989.12—1993.07中共
凉山州
委常委、州政府
副州长
。1993.07—1995.02中共四川省委副秘书长(1994.3明确为正厅级)。1995.02—1996.03中共凉山州委书记。1996.03—1999.02中共凉山州委书记兼州政协主席(其间:1997.3—1997.7在中央党校进修二班学习)。1999.02—
2000
....
雷洪金
履历
答:
同年7月,他调任凉山州委副书记,并在2003年3月至2005年7月间完成四川省委党校现代管理专业研究生班的学习,取得毕业证书。2004年8月至2006年3月,他担任凉山州委副书记和常务副州长,之后又在巴中市任职,先后担任市委副书记、常务副市长、市委副书记、市长等职。2007年1月至2008年6月,
雷洪金
在巴...
凉山州副州长赵勇
是否被捕
答:
凉山州副州长赵勇是否被捕
凉山州副州长赵勇是否被捕... 凉山州副州长赵勇是否被捕 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览3 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 凉山州 副州长 赵勇 搜索资料 本地图片 图片...
罗凉清
的个人履历
答:
2001.02
凉山州
物资局党组书记、局长(其间:1998.06—1999.08 省外经贸委挂职任主任助理)2001.02—2005.08 凉山州人民政府
副州长
2005.08—2007.01 中共凉山州委常委、州委政法委书记2007.01—2011.11 中共凉山州委常委、州人民政府副州长、州委政法委书记2011年10月10日拟提名为凉山州委副书记...
西华师范大学历史文化学院的知名校友
答:
嘉应学院科研处处长、教授徐远火1984级四川省南充市人大常委会副主任何君1984级四川省广安市科学技术和知识产权局局长杨卉1985级四川省
凉山州
人民政府
副州长
金绍强1986级四川省小金县委副书记、县长付全忠1987级四川省达州市人民检察院党组书记、检察长苏利明1987级四川省广元市委常委、常务副市长廖雪梅1987级四川...
凉山州副州长
杨文泉是哪里人
答:
四川雷波人
四川省经济和信息化委员会四川经委领导介绍
答:
他曾在阿坝州财贸学校担任教师,后历任黑水县泽盖乡副乡长、黑水县西尔区副区长,1985年10月起担任共青团四川省阿坝州委副书记、州青年联合会主席,1990年10月起担任黑水县委副书记,1992年12月起担任阿坝
州副州长
,
2000年
3月起担任阿坝州委常委、宣传部部长、副州长、党组成员,2001年1月起担任阿坝州委常委、宣传部...
四川省
凉山
彝族自治
州副州
叫什么名字
答:
中共布拖县委常委、纪委书记;中共布拖县委副书记、县人民政府副县长、代理县长、县长,国家税务总局稽查局制度处副处长(挂职);中共布拖县委书记;中共
凉山州
委常委、统战部长,国家民委文宣司副司长(挂职);中共凉山州委副书记,州人民政府党组书记、
副州长
、代理州长,州民干校(省彝文校)校长。
肖春工作分工
答:
在具体分工上,肖春同志分管
州
科技局、旅游局、人口与计生委、防震减灾局、台办、妇儿工委、档案局、史志办、护线办,以及邛海泸山管理局、泸沽湖管理局、螺髻山管理局,确保这些部门的高效运作。他还与州科协、妇联、邮政局、电信分公司、移动分公司、联通分公司以及西昌地震中心站保持紧密的联系,以便...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
凉山州副州长梁宏志
凉山州副州长分工
凉山州政府副州长
蒋刚凉山州副州长简历
凉山州最新副州长名单
凉山州杨副州长
凉山州蒋副州长
凉山彝族自治州副州长
凉山州副州长是什么级别