66问答网
所有问题
当前搜索:
邵阳县县委常委哪些人
邵阳县
文立斌免了吗
答:
通过查询相关资料显示,邵阳县文立斌没有免了。根据邵阳县人民政府公开信息得知,2021年10月--至今担任湖南省
邵阳县委常委
,县人民政府党组副书记,常务副县长,县委三级调研员。所以是没有免了。
邵阳县
副县长究竟有多少
答:
姓名:赵湘明 职务:县委副书记、县人民政府县长 姓名:刘文贤 职务:
县委常委
、县政府常务副县长 姓名:李红平 职务:县政协党组第一副书记、县政府副县长 姓名:胡迪芬 职务:县政府副县长 姓名:罗翔国 职务:县政府副县长 姓名:李军 职务:县政府副县长 姓名:段绍兴 职务:县政府副县长 参考资料...
陈小飞个人履历
答:
2007年1月至2011年7月,陈小飞担任
邵阳县委常委
,并开始担任县委统战部部长,负责统一战线工作。他的仕途在2011年7月后延续,成为邵阳县委常委和县委政法委书记,致力于维护地方社会稳定和法治建设。
吴艺珍简介
答:
吴艺珍,出生于1962年10月,湖南城步人,1986年5月成为中共党员,1981年7月投身工作,拥有大学学历。他曾担任过县农机局办公室主任、县农委综合组副组长、副主任等多个职务,直至上升为邵阳市委组织部办公室主任,
邵阳县委常委
和组织部部长,邵阳县委副书记及城步苗族自治县委副书记、县长。2008年,他成为...
陈健生湖南省
邵阳市
人大
常委会
副主任
答:
陈健生先生,1952年11月出生于湖南省
邵阳县
,是一位拥有汉族血统的男性。他拥有大学学历,于1977年1月光荣加入中国共产党,并在1975年9月开始了他的职业生涯。目前,他担任着邵阳市人大
常委会
副主任的重要职务。陈健生早期的仕途始于1975年9月至1980年8月,他在邵阳县九公桥农业站担任干部,逐步晋升为...
邵阳县
郦家坪镇现任书记是谁
答:
8月14日,县委书记袁胜良率队赴郦家坪镇、诸甲亭乡调研疫情防控等工作。
县委常委
、政法委书记曾林,县委常委、人武部政委许小平,县委常委、县委办主任周上智参加调研。   在郦家坪镇郦家坪村易地扶贫搬迁集中安置点,袁胜良一行查看了安置点扶贫车间...
吴艺珍的简介
答:
吴艺珍,男,1962年10月出生,湖南城步人,1986年5月加入中国共产党,1981年7月参加工作,大学毕业,曾任县农机局办公室主任、县农委综合组副组长、县农委办公室副主任、县委政研室副科级研究员、邵阳市委组织部办公室副科级干部、市委组织部调研科副科长、市委组织部办公室主任、
邵阳县委常委
、邵阳县委...
邵阳县
文立斌免了吗
答:
免了。经2019年9月27日洞口县第十七届人大常务委员会第二十次会议通过,决定任命:刘玮同志为洞口县人民政府副县长,免去:文立斌同志洞口县人民政府副县长职务(8月已担任
邵阳县委常委
、政法委书记)。
邵阳市
的市长是哪个?
答:
黄天锡,1952年10月出生,湖南省
邵阳县人
,1972年1月加入中国共产党,1977年8月参加工作,大学毕业,曾任邵阳地委党校教员、政经教研副主任、副校长、邵阳市委党校教育长、城步
县委
副书记、新宁县委副书记兼县委党校校长、武冈县委书记兼县人武部
党委
书记、武冈市委书记兼市人武部党委书记、邵东县委书记、...
黄天锡湖南省委督办专员-黄天锡
答:
黄天锡,男,1952年10月出生,汉族,湖南省
邵阳县人
,1972年1月入党,1977年8月起,他的职业生涯开始于湖南师范学院政治系政教专业,获得大学学历后,他投身教育事业,曾任邵阳地委党校教员和多项教研室及副校长职务。1986年至1989年间,黄天锡担任城步
县委
副书记和新宁县委副书记,之后在1991年至1995年...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜