66问答网
所有问题
当前搜索:
甘肃省白银市白银区区委书记
梁蓉兰人物简介
答:
目前,她担任着中共
甘肃省白银
市委常委以及
白银区委书记
的重要职务。在她的领导下,梁蓉兰主要负责白银区的全面管理工作,这包括区级政府的决策制定、政策实施以及区域发展等多个方面。作为一把手,她的工作直接关乎白银区的经济发展和社会稳定。
贾汝昌履历
答:
1998年3月至2000年5月,贾汝昌担任
白银区
王岘乡党
委书记
,同时兼任白银区示范工业小区管委会主任和党工委书记,展现了他的综合管理和协调能力。2000年5月至2001年11月,他担任白银区王岘乡党委书记,同时担任白银区示范工业小区党工委书记,级别升至副县级。这段时期,他的职责主要集中在地区管理和工业...
朱守勋履历
答:
在2011年8月至9月,他担任
白银区
四龙路街道党委副
书记
和办事处主任,显示了他在地方治理方面的才干。最后,自2011年9月起,朱守勋先生成为中共
白银市
平川
区委
常委,同时担任宣传部部长,他的职业生涯达到了新的高度,负责重要的区域宣传工作。
梁蓉兰工作简历
答:
最后,自2009年9月至今,梁蓉兰担任中共白银市委常委,并担任
白银区委书记
。
袁崇俊的个人履历
答:
白银市政府办公室工作1987.01——1988.11,白银市政府办公室秘书科副科级秘书1988.11——1992.02,白银市政府办公室秘书科正科级秘书、科长1992.02——1996.06,白银市政府办公室副主任1996.06——1997.10,白银市司法局局长1997.10——1998.01,
白银市白银区委
副
书记
、代区长1998.01——2002.11,...
胡朝生履历
答:
这是一次重要的行政交流和学习机会。2008年9月至2010年11月,他又回到了中共
白银市白银区委
常委的岗位,继续他的办公室主任职责。最后,胡朝生在2010年11月后,转任中共白银市平川区委常委,同时担任纪
委书记
,负责纪检监察工作,显示了他在职务变迁中的专业成长和能力拓展。
席飞跃的人物履历
答:
2001.04--2002.08 甘肃电子总公司正处级干部;2002.08--2003.04 中共
白银市白银区委
副书记(挂职、正县级);2003.04--2006.10 中共白银市白银区委副书记(正县级,其间:2003.09--2003.12甘肃省委党校县
委书记
进修班学习);2006.10--2007.01 中共白银市白银区委副书记、区政府副区长、...
甘肃省白银市
分为三县两区,分别是哪些县、哪些区?
答:
会宁县,靖远县,景泰县,平川区,
白银区
!
李学春的个人履历
答:
1999.10-2001.04 甘肃省委办公厅秘书一处调研员;2001.04-2002.01
甘肃省
金昌市金川
区委书记
;2002.01-2002.11 甘肃省金昌市金川区委书记、区人大常委会主任;2002.11-2005.11 甘肃省武威市委常委、组织部部长(其间:2000.09-2003.06在兰州大学历史文化学院民族社会学专业学习,获法学(民族...
贾汝昌的工作履历
答:
1983.09—1987.07甘肃农业大学农机系农业机械化专业学习;1987.07—1992.02
白银市白银区
农建办干事;1992.02—1992.11 白银市白银区农业办公室副主任、农建办副主任;1992.11—1995.11 白银市白银区王岘乡副乡长,白银区示范工业小区管委会副主任;1995.11—1996.08 白银市白银区王岘乡党委副
书记
...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
白银市高斌老婆
白银市委常委白银区委书记
白银区政法委副书记张志军
白银市科技局局长
甘肃白银马书记
白银市委常委班子
白银区崔正德最新公示
白银市人民政府领导
白银市营商环境建设局局长