66问答网
所有问题
当前搜索:
深圳市委秘书名单最新
满新程哪里人
答:
满新程
,现任广东省深圳市委副秘书长、政研室(市委全面深化改革委员会办公室)主任。[1]中文名 满新程 职务 广东省深圳市委副秘书长、政研室(市委全面深化改革委员会办公室)主任 工作单位 广东省深圳市委员会
郭永航
履历
答:
1994年10月至12月,
郭永航晋升为组织处主任科员
,之后成为中共深圳市委办公厅的秘书,负责日常文书工作和重要会议的筹备。1996年3月至4月,他担任会议处主任科员,随后晋升为副处长,负责会议管理的职责更加突出。1999年12月至2002年3月,郭永航升任中共深圳市委办公厅会议处处长,负责的职责更加全面和重要。
谭国箱现在做什么职务
答:
1987年,
谭国箱
开始担任深圳市劳动局计划调配处副处长和处长,期间还参加了法律专业学习。1991年,他升任深圳市劳动局副局长,并同时担任纪检组组长。在1994年,他成为深圳市劳动局局长,同时继续担任党组书记和纪检组组长,直至1997年,他的职务进一步提升为深圳市委秘书长,负责办公厅工作以及劳动局局长和党...
深圳市
的副市长有哪些?叫什么名字
答:
深圳市
的副市长有:刘庆生、艾学峰、吴以环、徐文海、黄敏、聂新平。1、刘庆生 分管财政、交通运输、应急管理、消防、国有资产、税务、统计、城市管理、综合执法、口岸、信访、政府采购工作。负责市轨道交通建设指挥部工作。分管市财政局、市交通运输局、市应急管理局、市国资委、市统计局、市城管和综合执法...
深圳
接连输出哪些党政主官?
答:
郭永航1965年10月出生于山东济阳
,是武汉大学行政管理专业的管理学博士,2015年5月任深圳市委常委、秘书长。众所周知,市委秘书长被称为市委的“大管家”,通常由市委常委兼任。郭永航在任期间,曾先后辅佐三位深圳市委书记,其中就包括前述马兴瑞和许勤两人,而这第三位市委书记是王伟中:2017年4月起至今...
请问
深圳市
原副市长张思平现任职务是?
答:
2000.02——2003.03,广东省政府第一副
秘书
长;2003.03——2010.05,深圳市政府副市长;2010.05——,
深圳市委
常委,副市长。八届广东省委候补委员、委员,四届、五届深圳市委委员。1986年被授予国家级有突出贡献的中青年专家。分管改革、国资、国企、工业、交通(港务)、公安、物流园区等工作,负责...
深圳
政府在线的市政府
名单
答:
1995年10月-2001年7月,广东省深圳市政府副
秘书
长(正局级);2001年7月-2001年10月,广东省深圳市罗湖区委副书记、副区长、代区长;2001年10月-2003年3月,广东省深圳市罗湖区委副书记、区长;2003年3月-2008年3月,广东省深圳市政府副市长、党组成员;2008年3月后,广东省
深圳市委
常委,市政府副市长、党组成员;...
张文人物履历
答:
2004年6月至2005年12月,张文担任共青团
深圳市委
书记和党组书记,并在2005年12月至2008年1月间,同时担任市青联主席,期间他还曾赴美国哥伦比亚大学公共管理学院受训。2008年1月至2010年6月,他的职务进一步提升为深圳市人民政府副
秘书
长,同时担任办公厅党组成员,期间他还负责抗震救灾对口支援工作,并被...
刘润华的人物履历
答:
兼任《亚太经济时报》副总编辑);1988年06月—1989年04月,
深圳市委
政策研究室港澳研究处主任科员;1989年04月—1990年02月,深圳市委办公厅
秘书
处正科职秘书;1990年02月—1992年05月,深圳市委办公厅秘书处副处职秘书;1992年05月—1993年02月,深圳市委办公厅秘书处正处职秘书;1993年02月—...
八四年
深圳市
市长是谁
答:
许仕仁,男,汉族,广东省中山市人,中山大学毕业,研究生学历,经济学硕士。曾任广东省
深圳市
人民政府国有资产监督管理委员会主任、深圳市人民政府副
秘书
长、深圳市人民政府办公厅主任。2010年8月,深圳市纪委证实,许仕仁因严重违纪,被移送司法机关依法处理。2011年11月,深圳市中级人民法院对深圳市人民...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
深圳市委办公室秘书人员名单
深圳市委秘书处领导班子
深圳市政府秘书处成员
深圳市市委秘长人员
深圳市办公厅各处处长
深圳市政府领导班子简历最新
深圳市委副秘长名单简历
深圳市市委秘长人员名单公示
深圳市市委办公厅副主任名单