66问答网
所有问题
当前搜索:
沭阳县政协主任名单
沭阳
孙洁2022年任何职
答:
秘书长、政协办
主任
。1964年2月,
政协沭阳县
委员会成立,截止到2022年10月11日成员孙洁担任秘书长、政协办主任,工作认真负责、工作能力极强。
徐勤生
沭阳县
副县长、党组成员
答:
徐勤生的职务不断晋升,他担任了沭阳县委组织部副部长,之后又成为企工委书记。在此期间,他的工作职责扩展到了人事管理和机构编制管理,担任县人事局局长、党组书记、编办
主任
。2007年11月,他被任命为
沭阳县政协
副主席,同时继续担任组织部副部长、人事局局长和编办主任的职务。2008年11月,徐勤生的职责进...
沭阳县
为民办实事项目
答:
县政协
主席丁晓平要求县政协和各参与主体要进一步强化责任意识,树牢为民主旨,充分利用县为民协商办公室、乡镇场(街道)为民协商议事室和村(居)为民协商联系点三级网络体系,把人民群众的呼声、愿望反映上来,为决策提供参考。要针对为民办实事项目选定、实施中的难点事项和阶段性工作情况搞协商、做监督、抓...
沭阳县
政府李德明同志现在什么职位
答:
沭阳县政协
常委--李德明
叶小光
沭阳
哪里人
答:
您是要问乙晓光沭阳哪里人吗?
沭阳县
西圩乡人。乙晓光,男,汉族,1958年6月生,江苏沭阳人,沭阳县西圩乡1974年3月参加中国人民解放军,1977年11月加入中国共产党,早年毕业于空军保定学校,国防大学军事硕士学历。2016年7月29日,晋升上将军衔。现任第十四届全国
政协
常委、人口资源环境委员会副
主任
。
马军人物生平
答:
1994年7月至1995年2月,他担任江苏省沭阳县农技推广中心的副
主任
,继续推动农业技术的发展;1995年2月至1996年1月,马军的职务进一步提升,成为江苏省
沭阳县政协
副主席,同时继续担任副主任职务;1996年1月至1997年6月,他转任江苏省沭阳县政府副县长,管理地方行政事务;1997年6月至2008年1月,马军的...
武倩江苏省宿迁市
政协
副主席、九三学社市委主委
答:
武倩,女,汉族,出生于1975年8月,江苏
沭阳
人,拥有大学学历及在职研究生学历。她是民盟成员,同时也是九三学社的成员。1997年7月,她开始了她的职业生涯。1993年9月至1997年6月,她在苏州大学财经学院财政专业深造;毕业后,她在江苏省宿迁市财政局担任过办事员、副
主任
科员和主任科员,期间还曾被...
曹成的个人经历
答:
1980年至1997年间,曹成在教育领域深耕,先后担任了沭阳局首中学年级
主任
和沂河中学副校长。在此期间,他的行政管理能力得到了显著提升。1997年至2002年,他成为宿迁市
沭阳县
人大副主任,同时还担任了沭河中学校长,显示了他在政教两界的双重职责。2002年至2007年,曹成的职务进一步提升,他担任了江苏省...
宋永忠人物简介
答:
宋永忠,男性,汉族,1958年2月9日出生于江苏省
沭阳县
。他是一名中共党员,拥有理学博士学位,专业背景为数学,担任教授职务,并且是博士研究生导师。他的学术生涯丰富多彩,目前担任南京师范大学的党委书记和校长,同时也是江苏省
政协
委员。在教育领域,宋永忠身兼多职,他不仅是南京师范大学校长和党委常委,...
陈学平的人物履历
答:
1986年01月--1987年04月 任江苏省
沭阳县
北丁集乡副乡长、党委委员;1987年04月--1989年03月 任江苏省沭阳县北丁集乡党委副书记、乡长;1989年03月---1992年02月 任江苏省沭阳县青伊湖乡党委书记;1992年02月--1997年06月 任江苏省沭阳县沂涛乡党委书记;1997年06月--1999年01月 任...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
沭阳县政协领导名单
沭阳县政协官网
沭阳县张峰最新任命公示公告
沭阳县常委名单
沭阳县委王少东最新消息
沭阳县最新人事任免
沭阳县政府办主任闻武简历
沭阳县委常委闻武
沭阳政协办副主任是谁