66问答网
所有问题
当前搜索:
江苏省历任领导班子
江苏
一批省管
领导
干部任前公示都有哪些人?
答:
1. 王晖,现任省国信资产管理集团有限公司总经理、党委副书记、董事。男,1968年7月生,汉族,
江苏
徐州人,研究生学历,博士学位,研究员,1993年6月加入中国共产党,1994年4月参加工作。拟任江苏省委管理
领导班子
企业党委书记、董事长。2. 张剑,现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事。
江苏省
农发行
历任
行长
答:
朱建国、张建国、郭华、陈文锋。1、2001年至2005年,朱建国先生担任
江苏省
农业银行行长,积极推进江苏省农业银行的发展,推动了江苏省农业银行的现代化进程。2、2005年至2010年,张建国先生担任江苏省农业银行行长,为江苏省农业银行的发展做出了贡献。3、2010年至2016年,郭华先生担任江苏省农业银行行长,提...
江苏省
消防总队
历任
总队长
答:
1、马德文:马德文,1956年11月生,2010年5月任
江苏省
消防总队总队长、党委副书记。2011年5月任江苏省公安消防总队总队长、党委副书记。 2012年7月晋升为武警少将警衔。2015年11月,留党察看一年。2、周详:周详1963年7月生,曾任甘肃省公安消防总队兰州市支队支队长,天津市公安消防总队副总队长。2011...
江苏
建设厅厅长(
历任
)
答:
2、周岚 周岚,女,汉族,1965年12月生,江苏南京人,九三学社社员。同济大学工学硕士,英国伦敦大学学院(University College London)理学硕士,清华大学工学博士,研究员级高级规划师。现任
江苏省
住房和城乡建设厅厅长,九三学社中央委员会常委、江苏省委员会主任委员。现任
领导班子
顾小平:党组书记、副厅...
江苏省
公安厅现任
领导
简介(敬请收藏)
答:
覃仁毅,1967年出生,拥有大学学历,中共党员,现任
江苏省
公安厅特勤局局长、党委书记,同时也是党委委员,他的职责聚焦于维护全省特殊任务的执行和安全保障。党委委员、驻厅纪检监察组组长: 鄂忠伟 鄂忠伟,1967年出生,江苏溧阳人,1993年加入共产党,拥有省委党校研究生学历。他是江苏省纪委监委驻省公安厅...
苏州市市委
历任
纪委书记
答:
王天琦,1968年5月出生,安徽萧县人在大学教育。现任苏州市委常委,市纪委书记。担任徐州市云龙区委常委,宣传部长,党委书记,共青团徐州市,,,通过区委副书记,代区长,区长,淮安市委常委,纪委书记。2006年3月在绥宁县委副书记,县绥宁县副书记,县长,2007年1月。遂宁任命县委书记2008年4月。2008年...
中国共产党
江苏省
第七次代表大会大会议程
答:
12月20日,中共
江苏省
顾问委员会和纪律检查委员会分别召开第一次全体会议,选举产生了常务委员及主任、副主任和常委,明确了
领导班子
。当天下午,七届江苏省委召开第一次全体会议,选举产生了常委,韩培信书记、沈达人和顾秀莲为副书记。1986年3月,陈焕友和孙家正被增补为副书记。
江苏省
高院
领导
成员有哪些?
答:
江苏省
高院
领导
成员由许前飞和周继业,褚红军等。其中许前飞是1955年10月出生的,男性是中共党员,现在担任江苏省高级人民法院党组书记,院长,审判委员会委员二级大法官,所以说他的权利是非常大的,能够保障人民的权益。一、 关于江苏省高院江苏省高级人民法院成立于1953年,足以可见该高院的历史悠久。它的...
周红养现任
江苏省
司法厅的哪些职务?
答:
江苏省
司法厅的
领导班子
中,有一位重要成员是周红养副厅长兼党委委员。他出生于1958年6月,身为汉族,籍贯在浙江宁波,拥有大学学历。周红养先生自1975年6月开始投身工作,他的职业生涯起步于中国人民解放军,担任过排长、副股长、参谋等多个职务。在军队中,他逐步晋升为科长、副处长,后来在办公室副...
江苏省
司法厅的
领导
信息
答:
姜金兵,男,1964年12月生,汉族,
江苏
赣榆人,大学学历,1983年8 月参加工作,1986年7月加入中国共产党。 曾
历任省
洪泽湖监狱副中队长、指导员、副科级指导员、宣传科、组织科副科长、科长;省灌云监狱副政委、党委副书纪;省灌云监狱政委、党委副书纪;省盐城监狱政委、党委副书记;劳动教养工作管理...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
江苏省历任省委书记名单简介
江苏省历任领导班子一览表
江苏省政府领导班子名单
江苏省历任副省级干部
江苏省省委书记历届一览表
江苏省领导班子名单一览表
江苏省领导班子名单最新
江苏省历任领导名单一览表
江苏省政府领导班子钱