66问答网
所有问题
当前搜索:
攸县现任县委书记简历
陈君文受到什么处份
答:
陈君文,男,汉族,1962年11月出生,湖南茶陵人,1982年7月参加工作,1984年6月加入中国共产党,在职研究生学历,工商管理硕士。曾任湖南省株洲市委常委、副市长。2022年9月,陈君文因在担任株洲市
攸县县委书记
,株洲市委常委、副市长等职务期间,违反政治纪律,落实党中央决策部署不坚决,打折扣、搞变通;...
邝邹飞个人
履历
答:
从2008年9月至2009年7月,邝邹飞继续担任中共
攸县县委书记
。2009年7月至2012年10月,他成为株洲市副厅级干部,并继续担任攸县县委书记。2012年9月14日,邝邹飞成为中共湘西自治州委常委,并于同年10月11日作为湘西自治州人民政府副州长候选人进行公示。
攸县
历任县长名单
答:
2008.09 - 2012.11胡湘之,2016.08 - 2023苏涛。根据查询
攸县
公开资料显示得知,该县历任县长的名单是2008.09 - 2012.11胡湘之,2016.08 - 2023苏涛,级别为正处级。攸县为湖南省株洲市辖县,位于湖南省东南部,罗霄山脉中段武功山西端。
刘和生为什么会降职了?
答:
刘和生,男,汉族,1962年1月出生,湖南祁东人,1981年8月参加工作,1984年11月加入中国共产党。2000年10月至2001年12月,任
攸县县委书记
;2001年12月至2006年6月,任湖南省总工会副主席、党组成员;2006年6月至2013年5月,历任娄底市委常委、纪委书记,娄底市委常委、市人民政府常务副市长;2013年5...
陈立新的生平
履历
答:
1990年3月-1992年3月, 任中共酃县县委常委、县人民政府副县长。1992年3月-1993年9月, 任中共酃县县委副书记、县人民政府县长(期间:1993年2月-7月,省委党校中青班学习)。1993年9月-1997年10月, 任中共攸县县委副书记、县人民政府代理县长、县长。1997年10月-2000年10月,任中共
攸县县委书记
。
谭震林是谁?
答:
谭震林,汉族,1902年出生于湖南省
攸县
城关镇一个普通工人家庭。曾任中共中央委员、中央
书记
处书记、中央政治局委员、国务院副总理、全国人大常委会副委员长、中央顾问委员会副主任等职。1911年,谭震林入私塾学习,两年后,在书纸店当学徒,并广泛阅读了进步书籍,从而接受了革命思想。20年代初期,在攸县、茶陵...
刘龙仔的介绍
答:
刘龙仔,1978年至1983年,先后在攸县卫生局计生办、攸县人事局、攸县机构改革办公室工作;1984年1月至1985年8月,任攸县团
县委书记
;此后先后担任攸县常务副县长等职;2001年11月至2002年10月,任
攸县县委
副书记兼常务副县长;2002年11月任攸县县委副书记至案发,并自2003年1月起,兼任攸县县委党校第...
攸县
升市还有希望吗现在
答:
有。根据查询
攸县
人民政府官网显示,攸县要进一步夯实基础,完善条件,全力加快进程与步伐,抓好各项工作的落实,力争早日实现撤县设市的目标,
县委书记
胡湘之代表攸县80万人民群众感谢民政部、省、市各级领导对攸县撤县设市及地名普查工作的大力支持,攸县还有希望升市。攸县为湖南省株洲市辖县,位于湖南省东...
陈国平的基本简介
答:
姓名:陈国平 国籍:中国 民族:汉族 出生地:湖南省株洲市茶陵县 出生日期:1951年4月 曾担任茶陵县严塘公社主任、党委书记;茶陵县委副书记、县长;
攸县县委
副书记、县长、
县委书记
;株洲市委常委、市委宣传部长;邵阳市委常委、市委宣传部长。2000年1月至今任湖南省建筑工程集团总公司总经理、党委...
毛爱良的
履历
答:
1992年8月至1993年9月,任中共
攸县县委
副书记。1993年9月至1994年7月,任中共茶陵县委副书记(期间:1993年9月至1994年1月,省委党校中青班学习)。1994年7月至2000年8月,任中共茶陵
县委书记
(期间:1995年9月至1998年6月,中央党校函授学院法律专业本科班学习)。2000年8月起任株洲市人民政府副...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
攸县新县委书记简历
攸县历任几个县委书记
攸县第一任县委书记
攸县原县县委书记
株洲市攸县县县委书记
攸县新县委书记
攸县新县委书记是哪个
攸县县康月林委书记
攸县县委书记谭