66问答网
所有问题
当前搜索:
富县副县长简历
魏恒的介绍
答:
魏恒,男,汉族,1967年10月生,陕西子长人,1989年7月参加工作,1993 年8月入党,中央党校研究生学历,大学哲学学士,现任中共
富县
县委常委、县政府
副县长
。
富县
新
县长
是谁
答:
李志锋,男,汉族,1968年9月生,陕西吴起人。1987年7月参加工作,1990年6月加入中国共产党,研究生学历。现任中共
富县
县委副书记、
县长
。工作分工:主持县政府全面工作。负责审计工作,分管县审计局。1984年9月在延安师范学习,1987年7月在吴起县二中任教,1990年11月在吴起县人事局工作,1991年8月在...
魏恒的工作
履历
答:
乡长1999年12月 一 2000年6月 原延安市四山建设委员基建科副科长2000年6月 一 2002年12月 陕西省森林公园旅游总公司延安森林分公司旅游公司经理、凤凰山旅游分公司经理2002年12月 一 2006年9月 宜川县委专职常委2006年9月一2011年9月 延川县委常委2011年9月至今
富县
县委常委、政府
副县长
...
韩烨的人物简介
答:
韩烨,1949年4月生,男,汉族,陕西扶风人,1960年9月参加工作,1972年3月加入中国共产党,大专学历。历任延长县财政局干事、延长县革委会办事组干事,黑家堡公社党委书记,县委常委,延安地区农科所副所长,子长县委常委、
副县长
,县委副书记,黄陵县委副书记,黄龙县委书记,
富县
县委书记,宝塔区委书记,...
延安市长梁宏贤人事变动去哪了
答:
个人
简历
梁宏贤,男,1958年10月生,汉族,陕西绥德人,1975年1月参加工作,1983年8月加入中国共产党,大学学历、工商管理硕士。历任延长县张家滩公社干事,延长县经委副主任,延安地委组织部干事、副科长、科长,黄陵县委副书记,
富县
县委副书记、
县长
,县委书记,延安市政府秘书长,政府副市长、市委常委...
蔺治斌的人物
履历
答:
1997年8月至2002年12月任志丹县政府
副县长
(期间于2001年9月至2002年6月参加上海师大法商学院行政管理研究生班学习);2002年12月至2006年7月任中共延长县委常委、县政府常务副县长;2006年7月至2007年3月任中共
富县
县委副书记、县政府代县长;2007年3月至2013年8月任中共富县县委副书记、县政府县长...
姚靖江个人
履历
答:
他的早期教育阶段,1980年9月至1982年7月在洛川师范学习,这段经历为他打下了扎实的基础。随后,他历任
富县
一中团委书记,共青团富县县委副书记,以及共青团延安地委组织部部长等职务,展现出他的领导才能和组织协调能力。1997年,姚靖江晋升为共青团延安市委副书记,直至2002年9月,他担任共青团延安市委书记...
王云祥的人物
履历
答:
获马克思主义哲学硕士学位);2009年03月——2011年09月中共子长县委常委,统战部长;2011年09月——2013年10月中共子长县委常委、宣传部长;2013年11月——2016年2月 中共宜川县委常委、常务
副县长
。 2016年2月,
富县
代县长2016年3月,富县县委副书记、县长。
姚靖江的人物
履历
答:
1980年09月至1982年07月在洛川师范学习;1982年07月至1983年05月任
富县
一中团委书记;1983年05月至1985年05月任共青团富县县委副书记;1985年05月至1992年12月任共青团延安地委组织部部长(其间:1990年12月至1993年7月任延安地区农村社教办公室组织组组长;在中央党校经济专业函授学习,取得本科学历)...
高宜新的人物
履历
答:
1983年10月至1984年1月任中共延安地委组织部副部长。1984年1月至1990年5月任中共陕西省富县县委副书记、
富县县长
,中共富县县委书记。1990年5月至1996年4月任中共陕西省纪律检查委员会常委。1996年4月至1997年1月任中共延安地委书记。1997年1月至2001年2月任中共陕西省延安市委书记。2001年2月起任...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
富县最新任命干部公示
富县副县长名单
延安市富县新任副县长
延安富县副县长排名
富县2024最新任命
富县县委常务副县长简历
富县副县长王锌媛简历介绍
富县县长侯开怨简历
富县历届领导班子一览表