66问答网
所有问题
当前搜索:
历任县长共25人
历届县长
答:
第一届张澜(1914—1916.8;1921—1926.7;1931.2—1932.6)第二届秦树风(1916.8—1920;1926.8—1929.7)第三届庞懿儒(1929.8—1930.2)第四届宋时光(1930.3—1931.1)第五届李询邹(1932.7—1934)第六届庞明钦(1934—1936)第七届谭惠菁苏祥麟(1937—1942.1)苏祥麟(1942.2—1948...
汾阳建国后-1990年
历任
县委书记
县长
农工部长
答:
刘光(1949年10月一1951年3月)连荣德(1951年3月﹣1953年12月)
县长
连荣德(1949年10月﹣-1951年3月)杨惠生(1951年4月一1952年9月)任致远(1952年9月一1953年10月))张凤麟(1953年4月﹣1953年9月代理县长)张风麟(1953年10月一1953年12月)合作化时期 县委书记 连荣德(1954年 柳...
安徽省歙县
历任县长
都是 谁?
答:
从建国开始到现在一共有24位
县长
。分别是杜维佑、徐震声、刘文周、高秀兰、杜光力、 郜文俊、朱爱华、郑恩普、崔希德、张锡、吕秋山、洪声洲、陈形、方书钦、汪月波、杨 群、方成、吴洪明、舒志民、熊 军、倪建胜、滕祁源、胡仕圣、黄仁麟、李忠、吴旭光。
古县
县长历任
班子
答:
分别是杜维佑、徐震声等,当
县长
需要的条件是;具有中华人民共和国国籍;18周岁以上、35周岁以下,应届毕业硕士研究生和博士研究(非在职)年龄可放宽到40周岁以下;拥护中华人民共和国宪法;具有良好的品行。县长属于正县级(正处级),干部县长与县委书记的级别相同。
金堂县
县长
是谁
答:
15. 李国辉:1996年-2003年 16. 邓立勇:2003年-2010年 17. 王志军:2010年-2014年 18. 张为民:2014年-2020年 19. 张建华:2020年至今 以上是金堂县
历任县长
的名单,其中大多数是在新中国成立后的历史时期出任县长,他们在不同的时间段里,为金堂县的发展做出了不同程度的贡献。
金堂县
历任县长
有哪些?
答:
金堂县
历任县长
名单如下:1. 王靖康(1949年-1952年)2. 刘爱国(1952年)3. 钟大泉(1952年-1953年)4. 高名紫(1953年-1961年)5. 蔡瑞亭(1961年-1966年)6. 郑立功(1966年-1970年)7. 张明祥(1970年-1976年)8. 周文祥(1976年-1978年)9. 胡佩荣(1978年-1979年)10. 朱纯垣(...
山东寿光
历任县长
答:
1、赵绪春:赵绪春1969年4月生,山东潍坊人,1987年7月参加工作,曾于2008年至2010年任山东省寿光县
县长
,在任2年,现任山东省潍坊市委常委、秘书长。2、王海军:王海军1972年9月出生,山东省济南市济阳区人,于2011年至2013年任山东省寿光县县长,在任2年,现任国家税务总局商河县税务局党委委员,副...
莘县自民国年间至现在的
历任县长
都是谁?哪里人?
答:
王鲁光1949.9月上任,冯锡惠1951.10月上任,李秀1952.4月上任,张龙1956。4月上任,马风仪1961.7月上任,刘传友1962.9月上任,展德之1971.5月上任,王吾之1973.1月上任,闫廷堔1978.11月上任,赵连水1980.8月上任,闫廷堔1981.3月再次上任,肖俊英1984.3月上任,王曙光1985.5月上任,王学武...
闽侯
历任县长
有哪几位
答:
闽侯
历任县长
有牟星五、吴殿选、孙子美,吴殿选、林柏春、陈传恭、刘文鹏、张雪梅、张秋、林玉琳,郑有光、邹国真、严金官、柯有民、高明、赵学锋、林颖。根据查询相关公开信息显示,县长主持县政府全面工作,主管人事、财政、审计工作。
中国山东昌邑
历任县长
答:
1、邢培彬 邢培彬,男,汉族,1951年3月生,山东昌乐人,省委党校大学学历,1969年6月参加工作,1975年9月加入中国共产党。曾任昌乐县委副书记、
县长
,安丘市委副书记、市长、市委书记,昌邑市委书记、市人大常委会主任等职。2、赵俭 赵俭潍坊市政协副主席、党组成员,山东省昌乐县人。1945年10月生。1964...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
天长市历任书记名单
丹阳历年县委书记一览表
惠来县历任书记名单
禹州历任县长名单
揭西领导班子名单最新
汲县历任县长1980
潮阳历任县长共25人
大丰历任县长共25人名单
山西大同历届领导班子名单