66问答网
所有问题
当前搜索:
北京市委委员名单
北京市委
副书记
名单
如下
答:
2、张延昆
,男,汉族,1963年1月生,河南方城人,1985年4月入党,1985年8月参加工作,中央党校研究生毕业(中央党校法学理论专业),高级管理人员工商管理硕士,高级政工师、经济师。现任北京市委副书记、政法委书记、市委党校(北京行政学院)校长(院长),北京市法学会会长。曾任新疆自治区党委办公厅秘书...
北京
前任公安局长是谁啊?
答:
马振川
,男,汉族,1949年11月生于北京,15岁入公安学校。曾任户籍警、治安警、刑警。1991.00——2001.09 北京市公安局宣武分局副局长;密云县公安局局长;北京市公安局出入境管理处处长;北京市公安局朝阳分局局长;北京市公安局副局长、北京市公安交通管理局局长 2001.09——2003.00 北京市公安局局...
芜湖市第一任到现任市长和
市委
书记?
答:
市长:张克俭,朱扬,刘建农,赵衡蘧,肖尚忠,张平,刘伟,詹夏来,宣林,沈卫国,陈树隆,杨敬农,潘朝晖,贺懋燮。
市委书记:郭体祥,李文英
,傅大章,陈光琳,金庭柏,张平,田维谦,刘伟,詹夏来,陈树隆,高登榜,宋国权,潘朝晖。
抗击非典的
北京
抗非大事记
答:
2003年4月20日,
中央决定:王岐山同志任北京市委委员、常委、副书记
,免去孟学农同志的北京市委副书记、常委、委员职务。从这天起,北京加大了对非典疫情社会公布的力度,实行疫情每日一报。2003年4月21日,北京确定首批6家非典定点医院2003年4月21日至4月底,北京非典疫情处于较高水平,连续十几天每天都...
中国人民政治协商会议
北京市委员
会历史发展
答:
1954年,北京市第一届人民代表大会召开后,政协委员会的职权发生转移,中国人民政治协商会议北京市委员会于1955年4月正式成立,
刘仁担任主席
,历任副主席包括多位知名人士。1966年文革期间,政协工作暂停,直到1976年文化大革命结束后恢复。此后,历届政协委员会主席和副主席名单不断更新,委员界别和人数逐渐...
政府部门一般有多少个部门
答:
市规划委实际上承担的是首都规划建设委的日常工作职能。再看规划建设
委员
会,目前,国务院官网上只公开了1994年的人员构成,
名单
如下。国务院关于调整首都规划建设委员会组成人员的批复 一般来说,首规委主任由中央政治局委员、
北京市委
书记兼任,副主任和成员中,包括三方面人员:一是北京市城建口的分管副...
大家知道什么北科大毕业的名人吗?
答:
中共第十四届中央候补
委员
,十五届、十六届中央委员。2003年5月当选瑞典皇家工程院外籍院士。还是英国皇家土木工程师协会荣誉会员和英国皇家工程院荣誉院士。刘淇 中共中央政治局委员,中共
北京市委
书记。男,汉族,1942年11月生,江苏武进人,1975年9月入党,1968年6月参加工作,北京钢铁学院冶金系炼铁专业...
北京
理工大学的杰出校友多吗?
答:
组织部部长)、李士祥(
北京市委
常委、秘书长)、赵凤桐(北京市委常委)、方新(中科院党组副书记)、王云龙(原重庆市人大主任)、邹竞蒙(原国家气象局局长)、陈玉田(原河北省委常委)、王昕(原山西省副省长、现任人大副主任)、武衡(原国家计委副主任)、李华(国家计委原副主任)、徐驰(原国家经...
2010年政协代表
名单
答:
毛桂芬(女):北京市东城区副区长,民进中央委员、民进
北京市委委员
51岁 方 新(女):中国科学院党组副书记,研究员,博士生导师 53岁 田 雄:北京韩村河建筑集团总公司任党委书记、总经理 62岁,是北京市人大代表 冯乐平(女):北京市劳动模范,是北京市人大代表 冯 坤(女):中国女排队员 29岁 吉...
北京
第一任粮食局局长是谁
答:
根据北京粮食局官方信息可知:牟泽衔,中共七大候补代表。第三届全国人民代表大会代表。中央党校顾问。1953年11月至1955年3月任北京市粮食局局长、党组书记。1955年2月至1958年2月任北京市财政金融办公室主任。1958年11月至1964年11月任北京市计划
委员
会副主任。1962年5月当选为中共
北京市委
候补委员。同...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
北京市委组成人员名单
十三届北京市委委员名单
北京市委候补委员名单
北京市历届市委班子名单
北京市政协常委多少人
北京市民政委名单最新
北京市委领导一览表
北京市副区长名单
北京市委办公厅领导